Hanes ariannol THE GOOD ROCK FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1089611
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Cyfanswm Incwm Gros £72.49k £103.43k £107.36k £124.90k £99.77k
Cyfanswm gwariant £84.24k £104.95k £104.03k £67.61k £108.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0