Hanes ariannol FRIENDS OF RONALD OPENSHAW NURSERY

Rhif yr elusen: 1092428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.28k £207 £1.12k £6.75k £5.07k
Cyfanswm gwariant £22.06k £3.18k £1.09k £10.58k £9.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A