Hanes ariannol THE GREEN FAMILY TRUST

Rhif yr elusen: 1088732
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021
Cyfanswm Incwm Gros £3.68k £4.88k £6.40k £6.46k £6.21k
Cyfanswm gwariant £6.91k £7.27k £7.62k £6.79k £7.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A