Hanes ariannol ANTICOAGULATION UK

Rhif yr elusen: 1090250
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £184.32k £175.91k £210.16k £120.54k £136.33k
Cyfanswm gwariant £194.79k £183.93k £197.54k £100.89k £133.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A