Hanes ariannol GLOBAL HARVEST OUTREACH AND CHRIST HARVEST CENTRE (EDMONTON) TRUST

Rhif yr elusen: 1088581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £44.82k £47.10k £44.28k £47.86k £52.31k
Cyfanswm gwariant £45.67k £41.62k £46.34k £43.67k £42.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A