Hanes ariannol THE BOWYER CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1091350
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015 05/04/2016 05/04/2017
Cyfanswm Incwm Gros £90.70k £31.36k £60.53k £19.76k £2.98k
Cyfanswm gwariant £81.80k £41.80k £56.80k £4.09k £40.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A