Hanes ariannol FRIENDSHIP CLUB (CHADDERTON)

Rhif yr elusen: 1091584
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £12.62k £10.35k £7.70k £8.65k £8.34k
Cyfanswm gwariant £10.55k £10.95k £8.37k £8.73k £8.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A