Hanes ariannol ALLIANCE LEARNING

Rhif yr elusen: 1095067
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019
Cyfanswm Incwm Gros £2.70m £2.83m £2.96m £2.79m £2.95m
Cyfanswm gwariant £2.65m £3.00m £3.09m £2.94m £2.92m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.72m £1.67m £1.62m £1.51m £1.47m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.70m £2.83m £1.62m £1.91m £1.89m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £21.82k £1.38k £2.68k £3.35k £1.76k
Incwm - Arall £0 £5.91k £1.34m £875.72k £1.06m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.65m £3.00m £3.10m £2.94m £2.03m
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £10.30k £10.60k £16.10k £12.53k £13.51k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £895.62k