Hanes ariannol THE HARMONY HEALING GROUP

Rhif yr elusen: 1093794
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/03/2008 04/03/2009 11/03/2010 11/03/2011 07/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £2.53k £2.60k £2.24k £1.96k £1.87k
Cyfanswm gwariant £2.04k £1.96k £1.75k £1.65k £1.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A