Hanes ariannol THE ELGAR IN HEREFORD GROUP

Rhif yr elusen: 1100709
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012
Cyfanswm Incwm Gros £3.30k £2.16k £2.42k £1.97k £403
Cyfanswm gwariant £2.71k £2.12k £2.46k £7.07k £2.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A