Ymddiriedolwyr ESCRICK PLAYING FIELDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1091589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SIMON HUNT Cadeirydd 11 January 2016
Dim ar gofnod
Leon Sorrell Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Karen Janssen Ymddiriedolwr 01 February 2024
Dim ar gofnod
Mark Fairbairn Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod
Paul Jonathan Britton Ymddiriedolwr 23 February 2019
Dim ar gofnod
TIM WHEELER Ymddiriedolwr 09 November 2015
Dim ar gofnod
James Dwyer Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod