Hanes ariannol BARNTON PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1090285
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/09/2011 | 14/09/2012 | 14/09/2013 | 14/09/2014 | 14/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £130.26k | £144.13k | £144.13k | £197.89k | £165.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £136.60k | £136.16k | £136.16k | £163.24k | £160.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £109.31k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.