Hanes ariannol ABBOTSWOOD PTA

Rhif yr elusen: 1091999
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2013 31/10/2014 31/10/2015 31/10/2016 31/10/2017
Cyfanswm Incwm Gros £3.28k £6.20k £7.23k £4.02k £4.07k
Cyfanswm gwariant £4.41k £5.50k £6.53k £6.45k £2.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A