Hanes ariannol HAZEL COURTS SCHOOL

Rhif yr elusen: 1095440
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £8.18k £16.64k £62.69k £5.60k £25.36k
Cyfanswm gwariant £14.14k £16.06k £19.70k £60.34k £24.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 N/A £0