ymddiriedolwyr THE WAGEN TRUST
Rhif yr elusen: 1092119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Green | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Kasmin Yvonne Cooney OBE | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Rev Alison Jean Hampton | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Sam Tomes | Ymddiriedolwr | 04 February 2017 |
|
|
||||
AMANDA JAYNE ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
|
||||
Dr PETER MURRAY JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS SUE STEELE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.