Hanes ariannol COURIERS FOR CHRIST - UK

Rhif yr elusen: 1091074
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
Cyfanswm Incwm Gros £17.16k £13.76k £11.59k £10.36k £11.71k
Cyfanswm gwariant £17.13k £17.08k £14.24k £12.60k £14.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A