Hanes ariannol ASHFORD BOROUGH COMMUNITY ARTS TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1092833
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £394 £437 £2.54k £1.91k £0
Cyfanswm gwariant £15 £15 £1.64k £1.13k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A