Hanes ariannol NEWPORT ACADEMY ARTS TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1096434
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/04/2004 04/04/2005 04/04/2006 04/04/2007 04/04/2008
Cyfanswm Incwm Gros £1 £1 £31.09k £20.23k £4.87k
Cyfanswm gwariant £486 £2 £244 £46.97k £8.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A