Hanes ariannol POULNER FREETIME CLUB

Rhif yr elusen: 1092958
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £34.83k £38.99k £38.93k £24.73k £35.12k
Cyfanswm gwariant £38.12k £36.57k £39.55k £24.03k £36.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A