Ymddiriedolwyr FRIENDS OF LALEHAM GAP SCHOOL
Rhif yr elusen: 1096813

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Moore | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Ruth Fearn | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Joanne Holden | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Jodie Tomlinson | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Katie Reeves | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Natalie Zarb | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Lesley-Ann Collins | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Leslie Milton | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
JOSHUA WHARLLEY-PAYNE | Ymddiriedolwr | 03 March 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.