ymddiriedolwyr THE WHALEY BRIDGE COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1094147
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (55 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lindsay Thomas | Cadeirydd | 21 November 2013 |
|
|
||||
Jane Gregson | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Gordon Hall | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
David George Shaw | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Joan Gibson | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Philippa Knight | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Karen Spencer | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|
||||
Marian Joan Parker | Ymddiriedolwr | 21 November 2013 |
|
|
||||
EVELYN SHEILA ROSELYN WALTON | Ymddiriedolwr | 22 December 2011 |
|
|
||||
JAMES MCCABE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLYN ROWLANDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Anne Leyland | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANET O'DONOGHUE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.