Hanes ariannol BOWNESS ON SOLWAY PA

Rhif yr elusen: 1091911
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.54k £2.07k £1.64k £576 £875
Cyfanswm gwariant £987 £1.06k £1.48k £1.25k £2.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A