Hanes ariannol REJESUS

Rhif yr elusen: 1093647
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Cyfanswm Incwm Gros £4.37k £4.26k £246 £240 £240
Cyfanswm gwariant £9.68k £3.17k £3.36k £544 £4.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A