Ymddiriedolwyr HAMSEY SCHOOL PTA
Rhif yr elusen: 1094000

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL MARTIN COOPER | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
SAMANTHA TULLETT | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Antonia Scarr | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Mutsumi Bates | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Robin Bates | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Opeoluwa Ojeniyi | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Sally Miller | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Daisy Fletcher | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Sophie Civardi | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Sarah Rose Buldum | Ymddiriedolwr | 10 September 2017 |
|
|
||||
Donna Shilling | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Tamsyn D Arienzo | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.