Hanes ariannol ROCK OF LIFE MINISTRIES INTERNATIONAL (RLMI)

Rhif yr elusen: 1095669
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2012 31/01/2013 31/01/2014 31/01/2015 31/01/2016
Cyfanswm Incwm Gros £12.83k £5.68k £6.86k £7.54k £4.94k
Cyfanswm gwariant £12.45k £7.00k £11.73k £5.46k £5.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A