Hanes ariannol OXFORD DEVELOPMENT ABROAD ODA

Rhif yr elusen: 1093945
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020
Cyfanswm Incwm Gros £13.42k £0 £7.47k £11 £11
Cyfanswm gwariant £17.86k £778 £8.18k £40 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A