Hanes ariannol GAMBIA LINK

Rhif yr elusen: 1093451
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1491 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.37k £5.37k £6.10k £5.87k £3.19k
Cyfanswm gwariant £6.52k £5.63k £5.79k £6.07k £3.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A