Hanes ariannol GPB MANAGEMENT COMMITTEE

Rhif yr elusen: 1093594
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2004 31/08/2005 31/07/2006 31/07/2007 31/07/2008
Cyfanswm Incwm Gros £37.52k £39.89k £24.18k £65.41k £88.14k
Cyfanswm gwariant £37.52k £40.11k £26.02k £50.39k £77.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A