Hanes ariannol EASTLEIGH OPERATIC AND MUSICAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1095271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £42.72k £10.59k £4.99k £27.32k £35.35k
Cyfanswm gwariant £40.88k £9.68k £6.81k £31.88k £35.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £750