Hanes ariannol NEXT GENERATION (NETWORK OF CHURCHES)

Rhif yr elusen: 1093040
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Cyfanswm Incwm Gros £192.78k £103.33k £65.65k £3.32k £630
Cyfanswm gwariant £166.89k £125.94k £77.89k £11.15k £550
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A