Hanes ariannol HIGHWORTH COMBINED SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1093978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.12k £1.72k £2.43k £2.14k £3.82k
Cyfanswm gwariant £2.79k £2.09k £6.26k £2.02k £2.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A