Hanes ariannol MASJID AND MADRESSA TALEEM-UL-ISLAM

Rhif yr elusen: 1098101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.10k £39.40k £51.13k £46.02k £46.80k
Cyfanswm gwariant £33.88k £20.31k £46.81k £42.66k £42.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.57k N/A N/A N/A