Hanes ariannol FUN HOUSE

Rhif yr elusen: 1094340
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2009 31/01/2010 31/01/2011 31/01/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £21.37k £19.73k £16.12k £15.91k £11.26k
Cyfanswm gwariant £20.50k £18.95k £17.43k £17.34k £16.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A