Hanes ariannol YSGOL GYMRAEG TREGANNA PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1093394
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/11/2017 | 03/11/2018 | 03/11/2019 | 03/11/2020 | 03/11/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.96k | £14.36k | £15.94k | £10.86k | £6.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.77k | £11.57k | £3.49k | £2.64k | £14.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.