ymddiriedolwyr BETWS FAMILY CENTRE
Rhif yr elusen: 1093525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betsan Wyn Jones | Cadeirydd | 28 January 2019 |
|
|
||||
Rachael Sarah Angharad Williams | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Emma Louise Day | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Helen Evans | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|||||
Karen McMinn-Davies | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|
||||
Rhian Morris | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
Tricia Toutt | Ymddiriedolwr | 23 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.