Hanes ariannol THE FRIENDS OF ASHLANDS PRIMARY SCHOOL ASSOCIATION (ILKLEY)

Rhif yr elusen: 1094114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.76k £8.08k £15.25k £12.26k £13.53k
Cyfanswm gwariant £12.37k £19.49k £24.29k £5.89k £20.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A