Hanes ariannol CHRIST PARADISE CHURCH TRUST

Rhif yr elusen: 1095008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £63.37k £51.28k £67.98k £118.12k £113.94k
Cyfanswm gwariant £64.71k £50.86k £66.30k £99.31k £110.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A