Hanes ariannol BELLE VUE COMMUNITY, SPORTS & YOUTH CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1099395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £727.32k | £599.96k | £475.49k | £609.52k | £740.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £651.69k | £717.72k | £351.82k | £643.27k | £721.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £103.63k | £53.12k | £36.22k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £103.63k | N/A | £29.75k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.91k | £0 | N/A | £24.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £398.77k | £371.12k | N/A | £328.86k | £427.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £224.74k | £226.19k | N/A | £256.67k | £313.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £99.89k | £2.65k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £183.67k | £143.62k | N/A | £152.97k | £221.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £468.02k | £574.10k | N/A | £490.30k | £500.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.84k | £15.70k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.