Ymddiriedolwyr THE LIPHOOK U3A

Rhif yr elusen: 1093854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew Frederick Earwaker Cadeirydd 07 April 2025
Dim ar gofnod
Carolyn Mary Cope Ymddiriedolwr 07 April 2025
Dim ar gofnod
Janet Patricia Moore Ymddiriedolwr 07 April 2025
Dim ar gofnod
Pauline Murdoch Ymddiriedolwr 26 February 2024
THE PEAK CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
William George Simpson Ymddiriedolwr 26 February 2024
Dim ar gofnod
Sarah Windibank Ymddiriedolwr 26 February 2024
Dim ar gofnod
Colin Brash Ymddiriedolwr 04 April 2022
Dim ar gofnod
Ann Catherine Wright Ymddiriedolwr 31 July 2020
Dim ar gofnod
Eric Brinley Harkus Ymddiriedolwr 20 May 2019
Dim ar gofnod
Clive Arthur Evenden Ymddiriedolwr 17 September 2018
Dim ar gofnod
Carolyn Williamson MBE Ymddiriedolwr 09 April 2018
Dim ar gofnod