Hanes ariannol WALSALL SHOP MOBILITY

Rhif yr elusen: 1094731
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2005 30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009
Cyfanswm Incwm Gros £61.13k £1.20k £9.04k £7.78k £7.00k
Cyfanswm gwariant £54.68k £16.04k £14.40k £7.80k £6.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A