Ymddiriedolwyr SELSDON AFTERNOON TOWNSWOMEN'S GUILD
Rhif yr elusen: 1093871

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Holland | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Yvonne Huber | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Sheila Plant | Ymddiriedolwr | 17 September 2021 |
|
|
||||
Cheryl Staniforth | Ymddiriedolwr | 17 September 2021 |
|
|
||||
Christine Boyden | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Peggy Pantry | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
GILLIAN MARY RUTTER | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
Carolyn Edith Hucks | Ymddiriedolwr | 30 March 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.