Hanes ariannol HEMSWORTH AND DISTRICT PARTNERSHIP

Rhif yr elusen: 1095712
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £32.58k £20.22k £20.50k £10.44k £633
Cyfanswm gwariant £25.27k £15.96k £18.00k £19.14k £26.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £19.59k £19.59k £9.79k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £30.34k N/A N/A N/A N/A