Hanes ariannol JOES COMMUNITY SEWING PROJECT

Rhif yr elusen: 1099265
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2009 31/05/2010 31/05/2011 31/05/2012 31/05/2013
Cyfanswm Incwm Gros £1.92k £1.92k £1.92k £1.92k £1.92k
Cyfanswm gwariant £1.92k £1.92k £1.92k £1.90k £1.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A