Hanes ariannol ADVICE CENTRE SUPPORT IN SHEFFIELD

Rhif yr elusen: 1094368
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £516.90k £157.85k £129.89k £104.77k £94.06k
Cyfanswm gwariant £408.38k £160.97k £146.43k £141.69k £137.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A