Hanes ariannol BRIGHTNESS LTD

Rhif yr elusen: 1095724
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2005 30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009
Cyfanswm Incwm Gros £49.06k £73.83k £511.85k £326.51k £910.10k
Cyfanswm gwariant £47.25k £79.70k £212.10k £627.34k £923.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £510.80k N/A £910.04k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £1.05k N/A £60
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £210.46k N/A £922.32k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £1.53k N/A £1.49k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £210.46k N/A £922.32k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A £115 N/A £0