Hanes ariannol PROJECT NEW EYES - IRIS CAMBODIA

Rhif yr elusen: 1095193
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £21.22k £59.37k £64.01k £18.90k £21.99k
Cyfanswm gwariant £31.43k £37.13k £33.53k £33.44k £37.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A