Hanes ariannol FAIR

Rhif yr elusen: 1095334
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/05/2008
Cyfanswm Incwm Gros £141.92k £211.00k £194.91k £203.89k £271.40k
Cyfanswm gwariant £127.87k £168.84k £185.82k £201.32k £276.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A