Hanes ariannol SPRINGBOARD THERAPEUTIC ACTIVITIES TRUST

Rhif yr elusen: 1100282
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2004 30/04/2005 30/04/2006 30/04/2007 31/08/2008
Cyfanswm Incwm Gros £7 £6.57k £10.63k £9.75k £14.32k
Cyfanswm gwariant £537 £5.79k £9.83k £8.57k £13.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A