Hanes ariannol HUMANITY CARE INTERNATIONAL (UK)

Rhif yr elusen: 1096709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.56k £1.35k £1.25k £1.50k £1.20k
Cyfanswm gwariant £1.26k £1.27k £1.21k £1.45k £1.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A