Hanes ariannol SUPPORTIVE SRC LTD

Rhif yr elusen: 1095388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.45m £3.54m £4.29m £4.02m £4.78m
Cyfanswm gwariant £3.38m £3.33m £3.98m £4.02m £4.84m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £3.24m £3.15m £4.28m £4.01m £4.78m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £53.21k £378.90k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £8.83k £6.59k £6.72k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.43m £3.53m £4.28m £4.01m £4.78m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £293 £276 £79 £427 £1.48k
Incwm - Arall £13.29k £4.54k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.38m £3.32m £3.97m £4.01m £4.83m
Gwariant - Ar godi arian £5.52k £1.69k £9.00k £3.98k £2.66k
Gwariant - Llywodraethu £5.32k £5.76k £21.48k £56.83k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £34.35k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0